Tobias Raab erstatter Markus Gregor Emmert som styreleder hos LEDVANCE A/S etter en periode på 6 år. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
Morten Skou erstatter Jette Jørgensen Skaarup i styret for LEDVANCE A/S etter en periode på 5 år. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
LEDVANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
LEDVANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
LEDVANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.
LEDVANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Kenneth Ravn Okolski-Mortensen er adm. direktør i virksomheten.