30. maiKenneth Rose forlater ledelsenNordtech Holding ApSKenneth Rose forlater ledelsen for Nordtech Holding ApS etter en periode på 24 timer.Se mere
30. maiEndring i eierkretsenNordtech Holding ApSKenneth Rose er ikke lenger registrert som reell eier av Nordtech Holding ApS.Se mere
30. maiStiftelseKERO Holding ApSKERO Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiStiftelseNordtech Holding ApSNordtech Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 415.078 Nordtech-IT ApSNordtech-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Overskudd på DKK 171.459 Nordtech-IT ApSNordtech-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiNordtech-IT ApSTidligere bransje: Anden it-servicevirksomhed. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2022AdresseendringNordtech-IT ApSNordtech-IT ApS flytter til ny adresse i Hadsund. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2022Kenneth Rose forlater styretNordtech-IT ApSKenneth Rose forlater styret for Nordtech-IT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. august 2022Carsten Rose blir med i ledelsenNordtech-IT ApSCarsten Rose blir med i ledelsen for Nordtech-IT ApS. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2022Endring i eierkretsenNordtech-IT ApSHenning Rose er ikke lenger registrert som reell eier av Nordtech-IT ApS. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Underskudd på DKK 115.009 Nordtech-IT ApSNordtech-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2021Overskudd på DKK 1.503 Nordtech-IT ApSNordtech-IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. oktober 2019 til 31. desember 2020. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2019StiftelseNordtech-IT ApSNordtech-IT ApS stiftes i bransjen anden it-servicevirksomhed. Kenneth Rose er medlem af ledelsen.Se mere