1. augustAdresseendringElwerk ApSElwerk ApS flytter til ny adresse i Herning. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustAdresseendringMAEW Holding ApSMAEW Holding ApS flytter til ny adresse i Herning. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustAdresseendringEjendomsselskabet Cypresvej ApSEjendomsselskabet Cypresvej ApS flytter til ny adresse i Herning. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustAdresseendringWerk Ejendomme ApSWerk Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Herning. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar · voresbyherning.dkNye virksomheder i Herning i sidste månedWerk Ejendomme ApS tilhører branchen Udlejning af erhvervsejendomme og er ejet samt ledet af Morten Lykke Brøndum og Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
9. januarStiftelseWerk Ejendomme ApSWerk Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 132.974 MAEW Holding ApSMAEW Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.Elwerk ApSElwerk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Werk Holding ApSWerk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 649.444 Secher Rømer Holding ApSSecher Rømer Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 192.161 Ejendomsselskabet Cypresvej ApSEjendomsselskabet Cypresvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-selskabet Elwerk ApSVirksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Lykke Brøndum og Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
30. mars 2023 · Erhvervplus.dkRegnskab offentliggjort: Holdingselskab i Herning får plusFirmaet ledes af en direktion, der består af Morten Lykke Brøndum og Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
30. mars 2023 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-firmaet Werk Holding ApSVirksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Lykke Brøndum og Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
30. mars 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårFirmaet ledes af en direktion, der består af Morten Lykke Brøndum og Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
30. mars 2023 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Secher Rømer Holding ApS i LindSelskabet ledes af direktør Kenneth Secher Rømer. Les artikkel
30. mars 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Elwerk ApSElwerk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 443.371 Ejendomsselskabet Cypresvej ApSEjendomsselskabet Cypresvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 776.238 Secher Rømer Holding ApSSecher Rømer Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 70.042 MAEW Holding ApSMAEW Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2021 til 30. september 2022. Kenneth Secher Rømer er medlem af ledelsen.Se mere