16. november 2022Endring i eierkretsenMSP Solutions ApSKenneth Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av MSP Solutions ApS.Se mere
1. juni 2022Ny status UNDER KONKURSMSP Solutions ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kenneth Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
19. januar 2022Kenneth Sørensen forlater ledelsenMSP Solutions ApSKenneth Sørensen forlater ledelsen for MSP Solutions ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMSP Solutions ApSTidligere status: Normal. Kenneth Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2020Kenneth Sørensen slutter som adm. direktørKKLEL Holding IVSKenneth Sørensen slutter som adm. direktør i KKLEL Holding IVS.Se mere
21. desember 2020Endring i eierkretsenKKLEL Holding IVSKenneth Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av KKLEL Holding IVS.Se mere
6. april 2020Overskudd på DKK 16.019 MSP Solutions ApSMSP Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. november 2018 til 31. desember 2019. Kenneth Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020Overskudd på DKK 2.298 KKLEL Holding IVSKKLEL Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Kenneth Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. oktober 2019Kenneth Sørensen blir med i ledelsenMSP Solutions ApSKenneth Sørensen erstatter Michael Engelbreth Lissau i ledelsen for MSP Solutions ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
30. september 2019Endring i eierkretsenMSP Solutions ApSKenneth Sørensen registrert som reell eier av MSP Solutions ApS.Se mere
24. september 2019Endring i eierkretsenKonsulent Fabrikken ApSKenneth Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Konsulent Fabrikken ApS.Se mere
4. januar 2019Kenneth Sørensen forlater ledelsenKonsulent Fabrikken ApSKenneth Sørensen forlater ledelsen for Konsulent Fabrikken ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. januar 2019Ny status UNDER KONKURSKonsulent Fabrikken ApSTidligere status: Normal. Kenneth Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. desember 2018Underskudd på DKK 1.100 KKLEL Holding IVSKKLEL Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kenneth Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. oktober 2017Underskudd på DKK 3.000 KKLEL Holding IVSKKLEL Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 2. mai 2016 til 30. juni. Kenneth Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. oktober 2017Overskudd på DKK 19.497 Konsulent Fabrikken ApSKonsulent Fabrikken ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 30. juni. Kenneth Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2017AdresseendringKonsulent Fabrikken ApSKonsulent Fabrikken ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Kenneth Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2017Ny selskapsform AnpartsselskabKonsulent Fabrikken ApSKonsulent Fabrikken IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Konsulent Fabrikken ApS. Kenneth Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2016Kenneth Sørensen blir adm. direktørKKLEL Holding IVSKenneth Sørensen blir adm. direktør i KKLEL Holding IVS.Se mere
2. mai 2016Ny status NORMALKKLEL Holding IVSTidligere status: Uden retsvirkning. Kenneth Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere