6. juni 2007Kenneth Vick forlater styretSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SKenneth Vick forlater styret for SNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S etter en periode på 10 år.Se mere
13. mars 2007AdresseendringSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S flytter fra Bagsværd til Brøndby. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
12. desember 2006Erstatning i styretSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S4 endringer i styret for SNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S. Kenneth Vick er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2004. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
10. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
20. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
18. november 2002AdresseendringSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S flytter fra Jyllinge til Bagsværd. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
2. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
20. januar 2000Ole Bay Esbensen blir med i styretSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SOle Bay Esbensen erstatter Tina Palm i styret for SNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S etter en periode på 2 år. Kenneth Vick er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
21. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
10. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Kenneth Vick er medlem av styret.Se mere
7. oktober 1997Kenneth Vick blir med i styretSNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/SKenneth Vick blir med i styret for SNEDKERMESTER HUGO SVANEENG A/S.Se mere