29. september 2004Kenneth Weiss Wood forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKenneth Weiss Wood forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT etter en periode på 1 år.Se mere
5. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Kenneth Weiss Wood er medlem av styret.Se mere
24. september 2003Kenneth Weiss Wood blir med i styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKenneth Weiss Wood blir med i styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT.Se mere