2. juliOverskudd på DKK 0 Bergh-Invest ApSBergh-Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juliAdresseendringBergh-Invest ApSBergh-Invest ApS flytter fra Sjølund til Kolding. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. aprilEndring i eierkretsenBergh Totalentreprise ApSKenni Bergh Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Bergh Totalentreprise ApS.Se mere
2. august 2023Overskudd på DKK 120.000 Bergh-Invest ApSBergh-Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2023Kenni Bergh Sørensen forlater ledelsenBergh Totalentreprise ApSKenni Bergh Sørensen forlater ledelsen for Bergh Totalentreprise ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. mai 2023Ny status UNDER KONKURSBergh Totalentreprise ApSTidligere status: Normal. Kenni Bergh Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. januar 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.Bergh Totalentreprise ApSBergh Totalentreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Kenni Bergh Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2022Kenni Bergh Sørensen forlater ledelsenBoveos ApSKenni Bergh Sørensen forlater ledelsen for Boveos ApS etter en periode på 1 år.Se mere
16. september 2022Endring i eierkretsenBoveos ApSKenni Bergh Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Boveos ApS.Se mere
12. september 2022Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedBergh-Invest ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 32.253 Boveos ApSBoveos ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. juni 2021 til 31. desember 2021. Kenni Bergh Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 0 Bergh-Invest ApSBergh-Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. desember 2021. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 403.647 Bergh Totalentreprise ApSBergh Totalentreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2020 til 30. juni. Kenni Bergh Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021StiftelseBoveos ApSBoveos ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Kenni Bergh Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021StiftelseBergh-Invest ApSBergh-Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kenni Bergh Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2020StiftelseBergh Totalentreprise ApSBergh Totalentreprise ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Kenni Bergh Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere