Stevns Smede- og Reolmontage Eftf. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kent Bang Jensen er medlem af ledelsen.
Stevns Smede- og Reolmontage Eftf. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kent Bang Jensen er medlem af ledelsen.
Stevns Smede- og Reolmontage Eftf. ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. august 2020 til 30. september 2021. Kent Bang Jensen eier 100% av virksomheten.