11. juniEndring i eierkretsenHøjvande ApS4 personer endrer deres reelle eierskab av Højvande ApS. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar · erhvervslivtrekanten.dkIkke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos Elbirk ApS i FredericiaFirmaet ledes af direktør Kent Elbirk. Les artikkel
26. januarOverskudd på DKK 164.434 Elbirk ApSElbirk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023StiftelseHøjvande ApSHøjvande ApS stiftes i bransjen engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 246.305 Elbirk ApSElbirk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2022Overskudd på DKK 97.891 Elbirk ApSElbirk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 65.041 Elbirk ApSElbirk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2020Nytt navn: Elbirk ApSTrekantens Erhvervsdata ApSTrekantens Erhvervsdata ApS skifter navn til Elbirk ApS. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020Overskudd på DKK 170.251 Trekantens Erhvervsdata ApSTrekantens Erhvervsdata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2019Overskudd på DKK 188.790 Trekantens Erhvervsdata ApSTrekantens Erhvervsdata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2018Overskudd på DKK 123.990 Trekantens Erhvervsdata ApSTrekantens Erhvervsdata ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2017StiftelseTrekantens Erhvervsdata ApSTrekantens Erhvervsdata ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Kent Elbirk er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2012Kent Elbirk forlater styretKRAFT BILER A/SKent Elbirk forlater styret for KRAFT BILER A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
1. januar 2012Endring i eierkretsenKRAFT BILER A/S2 nye personer registrert som reelle eier av KRAFT BILER A/S. Kent Elbirk er medlem av styret.Se mere
29. mai 2011Kent Elbirk blir med i styretKRAFT BILER A/SKent Elbirk erstatter Jesper Bruun Nielsen i styret for KRAFT BILER A/S etter en periode på 6 år.Se mere