3. aprilOverskudd på DKK 180.597 INDBO A/SINDBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenth Runge er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 20.032 Ejendomsselskabet Tirsbæk Strand ApSEjendomsselskabet Tirsbæk Strand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 601.062 KDR HOLDING ApSKDR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 561.002 Ejendomsselskabet Tirsbæk Strand ApSEjendomsselskabet Tirsbæk Strand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 496.920 INDBO A/SINDBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenth Runge er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.KDR HOLDING ApSKDR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2022Kenth Runge forlater styretINDBO EJENDOMME ApSKenth Runge forlater styret for INDBO EJENDOMME ApS etter en periode på 17 år.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 833.686 INDBO EJENDOMME A/SINDBO EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenth Runge er medlem av styret.Se mere
11. juli 2022Kenth Runge forlater styretMorena Holding ApSKenth Runge forlater styret for Morena Holding ApS etter en periode på 26 år.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.KDR HOLDING ApSKDR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 24.518 Ejendomsselskabet Tirsbæk Strand ApSEjendomsselskabet Tirsbæk Strand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.INDBO A/SINDBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kenth Runge er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.PER RUNGE A/SPER RUNGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenth Runge er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 2,6 mio.KDR HOLDING ApSKDR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.INDBO A/SINDBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenth Runge er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 19.041 Ejendomsselskabet Tirsbæk Strand ApSEjendomsselskabet Tirsbæk Strand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenth Runge er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.INDBO EJENDOMME A/SINDBO EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenth Runge er medlem av styret.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.INDBO EJENDOMME A/SINDBO EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenth Runge er medlem av styret.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 4,8 mio.PER RUNGE A/SPER RUNGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenth Runge er medlem av styret.Se mere
24. juni 2020Underskudd på DKK 567.650 INDBO A/SINDBO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenth Runge er adm. direktør i virksomheten.Se mere