25. juli 2002Kenzo Isumi forlater styretDNP DENMARK A/SKenzo Isumi forlater styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
1. november 2001Yurijo Kuroda forlater ledelsenDNP DENMARK A/SYurijo Kuroda forlater ledelsen for DNP DENMARK A/S etter en periode på 5 måneder. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
15. august 2001Regnskap for 2001 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2000 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
6. juni 2001Yurijo Kuroda blir med i styretDNP DENMARK A/SYurijo Kuroda erstatter Minoru Suzuki i styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2001Yurijo Kuroda blir med i ledelsenDNP DENMARK A/SYurijo Kuroda blir med i ledelsen for DNP DENMARK A/S. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
1. januar 2001Ny bransje: Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.DNP DENMARK A/STidligere bransje: Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 1999 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
11. juni 1999Regnskap for 1999 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 1998 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
14. april 1999Junichi Tsuchiya blir med i styretDNP DENMARK A/SJunichi Tsuchiya erstatter Katsuhiko Ikebata i styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 10 år. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 1999Junichi Tsuchiya blir med i ledelsenDNP DENMARK A/SJunichi Tsuchiya erstatter Katsuhiko Ikebata i ledelsen for DNP DENMARK A/S etter en periode på 10 år. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
25. mai 1998Regnskap for 1998 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 1997 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
13. mai 1998Erstatning i styretDNP DENMARK A/S3 endringer i styret for DNP DENMARK A/S. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 1997Flere forlater styretDNP DENMARK A/S2 medlemmer forlater styret for DNP DENMARK A/S. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 1996 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
27. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortDNP DENMARK A/SDNP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. april 1995 til 1. april. Kenzo Isumi er medlem av styret.Se mere
31. mai 1996Niels Hermansen blir med i styretDNP DENMARK A/SNiels Hermansen blir med i styret for DNP DENMARK A/S. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 1995Erstatning i styretDNP DENMARK A/S3 endringer i styret for DNP DENMARK A/S. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 1995Per Jørgen Nielsen forlater styretDNP DENMARK A/SPer Jørgen Nielsen forlater styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 7 år. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 1995John Nielsen forlater styretDNP DENMARK A/SJohn Nielsen forlater styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 1994Jørgen Wagner Hansen forlater styretDNP DENMARK A/SJørgen Wagner Hansen forlater styret for DNP DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Kenzo Isumi er fortsatt styremedlem.Se mere