27. april 2020Kerstin Hessius forlater styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SKerstin Hessius forlater styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S etter en periode på 8 år.Se mere
3. mai 2019Regnskap for 2018 offentligjortØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere
29. april 2019 · NetfondsGeneralforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/SBo Lundgren, Kerstin Hessius, Lars-Erik Fredriksson og Malin Sundvall. Les artikkel
29. april 2019Erstatning i styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S4 endringer i styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2018Regnskap for 2017 offentligjortØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere
26. april 2018 · News Øresund DanmarkCarsten Koch forlader Øresundsbro Konsortiets bestyrelseMeyer og Pernille Sams bestyrelsen, der herefter består af formand Bo Lundgren, næstformand Peter Frederiksen, og bestyrelsesmedlemmerne Jan Olson, Kerstin Hessius, Claus Jensen, Peter Frederiksen, Jørn Tolstrup Rohde og Mikkel Hemmingsen, ifølge en pressemeddelelse fra Øresundsbro Konsortiet.Les artikkel
26. april 2018 · Netfonds.se26/04-2018 10:07:08: Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/SBo Lundgren, Kristina Ekengren, Jan Olson samt Kerstin Hessius. Les artikkel
26. april 2018 · Netfonds26/04-2018 10:07:08: Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/SBo Lundgren, Kristina Ekengren, Jan Olson samt Kerstin Hessius. Les artikkel
26. april 2018Kristina Ekengren blir med i styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SKristina Ekengren blir med i styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2017Regnskap for 2016 offentligjortØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere
24. april 2017 · NPinvestor.dkForløb af ordinær generalforsamlingBo Lundgren, Lars Erik Fredriksson, Jan Olson samt Kerstin Hessius. Les artikkel
24. april 2017 · Netfonds24/04-2017 10:34:54: Forløb af ordinær generalforsamlingBo Lundgren, Lars Erik Fredriksson, Jan Olson and Kerstin Hessius. Les artikkel
24. april 2017Erstatning i styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S4 endringer i styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2016Regnskap for 2015 offentligjortØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere
27. april 2016 · Netfonds27/04-2016 11:01:07: Ændring i Øresundsbro Konsortiets bestyrelseBo Lundgren, Lars Erik Fredriksson, Jan Olson og Kerstin Hessius. Les artikkel
27. april 2016David Packness Meyer blir med i styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SDavid Packness Meyer erstatter Henning Kruse Petersen i styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S etter en periode på 2 år. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mars 2016Lena Erixon forlater styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SLena Erixon forlater styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S etter en periode på 2 år. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
10. september 2015AdresseendringØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S flytter til ny adresse i København V. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere
21. mai 2015Hans Brändström forlater styretØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SHans Brändström forlater styret for ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S etter en periode på 4 år. Kerstin Hessius er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2015Overskudd på DKK 111 mio.ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/SØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kerstin Hessius er medlem av styret.Se mere