12. mai 1993Kevin Swayne forlater styretNORDISK TELEINFO DENMARK ApSKevin Swayne forlater styret for NORDISK TELEINFO DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. mai 1993Kevin Swayne forlater styretCMS ApSKevin Swayne forlater styret for CMS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. juni 1992Nytt navn: CMS ApSApS KBIL 38 NR. 1721ApS KBIL 38 NR. 1721 skifter navn til CMS ApS. Kevin Swayne er medlem av styret.Se mere
22. juni 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1721Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1721 etter en periode på 6 måneder. Kevin Swayne er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 1992Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1721Ulf Svejgaard Poulsen forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1721 etter en periode på 6 måneder. Kevin Swayne er medlem av styret.Se mere
7. mars 1992Nytt navn: NORDISK TELEINFO DENMARK ApSKHC 014 ApSKHC 014 ApS skifter navn til NORDISK TELEINFO DENMARK ApS. Kevin Swayne er medlem av styret.Se mere
6. mars 1992Flere forlater styretKHC 014 ApS3 medlemmer forlater styret for KHC 014 ApS. Kevin Swayne er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 1992Knud Villiam Niels Laursen forlater ledelsenKHC 014 ApSKnud Villiam Niels Laursen forlater ledelsen for KHC 014 ApS etter en periode på 9 måneder. Kevin Swayne er medlem av styret.Se mere
1. januar 1992StiftelseApS KBIL 38 NR. 1721ApS KBIL 38 NR. 1721 stiftes i 1992. Kevin Swayne er medlem av styret.Se mere