9. juliUnderskudd på DKK 16 mio.Iver Entreprise og Service A/SIver Entreprise og Service A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Aagaard Iversen er medlem av styret.Se mere
8. juliMia Chemnitz Iversen blir med i styretIver Entreprise og Service A/SMia Chemnitz Iversen blir med i styret for Iver Entreprise og Service A/S. Kim Aagaard Iversen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juniUnderskudd på DKK 4.992 Syskontrol ApSSyskontrol ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Aagaard Iversen eier 45% av virksomheten.Se mere
15. marsMads Andreas Vitoft forlater styretIver Entreprise og Service A/SMads Andreas Vitoft forlater styret for Iver Entreprise og Service A/S etter en periode på 8 år. Kim Aagaard Iversen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. januarKim Aagaard Iversen blir med i styretIver Entreprise og Service A/SKim Aagaard Iversen blir med i styret for Iver Entreprise og Service A/S.Se mere
26. april 2023Underskudd på DKK 16.890 Syskontrol ApSSyskontrol ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2022 til 31. desember 2022. Kim Aagaard Iversen eier 45% av virksomheten.Se mere
19. august 2022Endring i eierkretsenSyskontrol ApSKristian Chemnitz Iversen øker sitt reelle eierskap av Syskontrol ApS. Kim Aagaard Iversen eier fortsat 45% av virksomheten.Se mere
28. februar 2022StiftelseSyskontrol ApSSyskontrol ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kim Aagaard Iversen eier 45% av virksomheten.Se mere