1. juli 2019Kim Aas Christensen forlater styretFONDEN AF 12.12.2005Kim Aas Christensen forlater styret for FONDEN AF 12.12.2005 etter en periode på 5 år.Se mere
21. juni 2019Underskudd på DKK 439.097 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
5. april 2018Overskudd på DKK 55.760 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2018Nye navn i styretFONDEN AF 12.12.20053 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN AF 12.12.2005. Kim Aas Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. februar 2018Max Ravn Nielsen forlater styretFONDEN AF 12.12.2005Max Ravn Nielsen forlater styret for FONDEN AF 12.12.2005 etter en periode på 12 år. Kim Aas Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2017Hans-Henrik Hansen blir med i ledelsenFONDEN AF 12.12.2005Hans-Henrik Hansen blir med i ledelsen for FONDEN AF 12.12.2005. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2017Underskudd på DKK 671.428 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2017Annette Poulsen blir med i styretFONDEN AF 12.12.2005Annette Poulsen erstatter Stig Haack Pedersen i styret for FONDEN AF 12.12.2005 etter en periode på 11 år. Kim Aas Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 2016Overskudd på DKK 690.824 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
9. april 2015Overskudd på DKK 681.647 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
2. april 2014Overskudd på DKK 272.013 FONDEN AF 12.12.2005FONDEN AF 12.12.2005 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kim Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014Kim Aas Christensen blir med i styretFONDEN AF 12.12.2005Kim Aas Christensen blir med i styret for FONDEN AF 12.12.2005.Se mere