13. april 1999Kim Birkebæk forlater styretPROFF DANMARK ApSKim Birkebæk forlater styret for PROFF DANMARK ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
13. april 1999Kim Birkebæk forlater ledelsenPROFF DANMARK ApSKim Birkebæk forlater ledelsen for PROFF DANMARK ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
18. januar 1999Kurt Sanggaard Jensen forlater styretPROFF DANMARK ApSKurt Sanggaard Jensen forlater styret for PROFF DANMARK ApS etter en periode på 4 måneder. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 1998Nytt navn: PROFF DANMARK ApSRKLB AF 12 JULI 1996 ApSRKLB AF 12 JULI 1996 ApS skifter navn til PROFF DANMARK ApS. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1998Kim Birkebæk blir med i styretRKLB AF 12 JULI 1996 ApSKim Birkebæk blir med i styret for RKLB AF 12 JULI 1996 ApS.Se mere
1. oktober 1998Kim Birkebæk blir med i ledelsenRKLB AF 12 JULI 1996 ApSKim Birkebæk blir med i ledelsen for RKLB AF 12 JULI 1996 ApS.Se mere
16. september 1996Kim Birkebæk forlater ledelsenVAPO-DAN ApSKim Birkebæk forlater ledelsen for VAPO-DAN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
27. august 1996Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGVAPO-DAN ApSTidligere status: Normal. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1995Kim Birkebæk forlater ledelsenPEKIM INDUSTRISERVICE ApSKim Birkebæk forlater ledelsen for PEKIM INDUSTRISERVICE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
20. juni 1995Ny status UNDER KONKURSPEKIM INDUSTRISERVICE ApSTidligere status: Normal. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 1995Peter Anthonsen forlater ledelsenPEKIM INDUSTRISERVICE ApSPeter Anthonsen forlater ledelsen for PEKIM INDUSTRISERVICE ApS etter en periode på 5 år. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 1994Flere forlater styretVAPO-DAN ApS6 medlemmer forlater styret for VAPO-DAN ApS. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 1994Ruben Krabbenhøft forlater ledelsenVAPO-DAN ApSRuben Krabbenhøft forlater ledelsen for VAPO-DAN ApS etter en periode på 3 år. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1992Nytt navn: VAPO-DAN ApSApS KBIL 38 NR. 1572ApS KBIL 38 NR. 1572 skifter navn til VAPO-DAN ApS. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1572Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1572 etter en periode på 1 år. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1992Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1572Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1572 etter en periode på 1 år. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1572ApS KBIL 38 NR. 1572 stiftes i 1991. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1990Nytt navn: PEKIM INDUSTRISERVICE ApSApS SPKR 4 NR. 2801ApS SPKR 4 NR. 2801 skifter navn til PEKIM INDUSTRISERVICE ApS. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2801Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2801 etter en periode på 5 måneder. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1989StiftelseApS SPKR 4 NR. 2801ApS SPKR 4 NR. 2801 stiftes i 1989. Kim Birkebæk er medlem af ledelsen.Se mere