6. septemberOverskudd på DKK 617.411 KimK Holding ApSKimK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. septemberUnderskudd på DKK 269.171 B&D Ejendomme ApSB&D Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2023 til 30. juni. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. septemberUnderskudd på DKK 6.857 Bom-Invest ApSBom-Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2023 til 30. juni. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. augustOverskudd på DKK 1,7 mio.All-Energy ApSAll-Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Kim Bom Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
30. juniEndring i eierkretsenBom-Invest ApSMarie Bom Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Bom-Invest ApS. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. november 2023AdresseendringAll-Energy ApSAll-Energy ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Kim Bom Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
26. juli 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.All-Energy ApSAll-Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kim Bom Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
26. juli 2023Overskudd på DKK 142.495 KimK Holding ApSKimK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2023 · Vores-TjaereborgNye virksomheder i Tjæreborg i sidste månedB&D Ejendomme ApS , Klintholmvej 19, 6731 Tjæreborg B&D Ejendomme ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet samt ledet af Kim Bom Kristensen og Morten Christian Andersen.Les artikkel
10. mai 2023StiftelseB&D Ejendomme ApSB&D Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. februar 2023StiftelseBom-Invest ApSBom-Invest ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. februar 2023AdresseendringKimK Holding ApSKimK Holding ApS flytter fra Varde til Tjæreborg. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. september 2022Underskudd på DKK 8.252 KimK Holding ApSKimK Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. januar til 30. juni. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. september 2022Overskudd på DKK 561.315 All-Energy ApSAll-Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Bom Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
21. mars 2022Endring i eierkretsenAll-Energy ApSKim Bom Kristensen registrert som reell eier av All-Energy ApS.Se mere
18. januar 2022StiftelseKimK Holding ApSKimK Holding ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kim Bom Kristensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. februar 2021Endring i eierkretsenTechtric IVSKim Bom Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Techtric IVS.Se mere
12. januar 2021Kim Bom Kristensen forlater ledelsenTechtric IVSKim Bom Kristensen forlater ledelsen for Techtric IVS etter en periode på 4 år.Se mere
12. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTechtric IVSTidligere status: Normal. Kim Bom Kristensen eier 51% av virksomheten.Se mere
28. november 2019Underskudd på DKK 79.379 Techtric IVSTechtric IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kim Bom Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere