2. juliOverskudd på DKK 12.599 Sari Holding 2020 ApSSari Holding 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 14.817 Sari Holding 2021 ApSSari Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 180.138 KIO Ejendomme ApSKIO Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniRegnskap for 2023 offentligjortDavai Holding ApSDavai Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniEndring i eierkretsenDatoselskabet AB af september 2023 ApSKim Brüld Olesen er ikke lenger registrert som reell eier av Datoselskabet AB af september 2023 ApS.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 32.039 Balthire ApSBalthire ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 2,9 mio.BELVENT A/SBELVENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem av styret.Se mere
29. mars · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerSamtidig er Anita Schmidt Jensen, Bjarne Wium Mortensen og Kim Brüld Olesen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Nina Haar Jensen. Les artikkel
27. mars · metal-supply.dkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Granly Steel, Frese, Hirtshals Yard..Samtidig er Anita Schmidt Jensen, Bjarne Wium Mortensen og Kim Brüld Olesen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Nina Haar Jensen. Les artikkel
27. mars · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 13Samtidig er Anita Schmidt Jensen, Bjarne Wium Mortensen og Kim Brüld Olesen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Nina Haar Jensen. Les artikkel
25. marsOverskudd på DKK 2,1 mio.Davai Bridge & Tunnel A/SDavai Bridge & Tunnel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 530.803 FB Suppliers F. M. B. A.FB Suppliers F. M. B. A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Brüld Olesen er medlem av styret.Se mere
15. marsKim Brüld Olesen blir med i styretBELVENT A/SKim Brüld Olesen blir med i styret for BELVENT A/S.Se mere
31. desember 2023Ny bransje: Fremstilling af cykler og invalidekøretøjerBalthire ApSTidligere bransje: Vikarbureauer. Kim Brüld Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 42Davai Bridge & Tunnel A/S Kim Brüld Olesen er indtrådt i direktionen hos Davai Bridge & Tunnel A/S. Les artikkel
20. oktober 2023 · Mester TidendeHer er de seneste udskiftninger i byggebranchens bestyrelser og direktionerDavai Bridge & Tunnel A/S Kim Brüld Olesen er indtrådt i direktionen hos Davai Bridge & Tunnel A/S. Les artikkel
10. oktober 2023Kim Brüld Olesen blir med i styretDavai Bridge & Tunnel A/SKim Brüld Olesen blir med i styret for Davai Bridge & Tunnel A/S.Se mere
10. oktober 2023Kim Brüld Olesen blir med i ledelsenDavai Bridge & Tunnel A/SKim Brüld Olesen blir med i ledelsen for Davai Bridge & Tunnel A/S.Se mere
6. oktober 2023Lasse Jægergaard Perriard forlater ledelsenDavai Bridge & Tunnel A/SLasse Jægergaard Perriard forlater ledelsen for Davai Bridge & Tunnel A/S etter en periode på 5 måneder. Kim Brüld Olesen eier 100% av virksomheten.Se mere
26. september 2023Kim Brüld Olesen forlater ledelsenDatoselskabet AB af september 2023 ApSKim Brüld Olesen forlater ledelsen for Datoselskabet AB af september 2023 ApS etter en periode på 7 år.Se mere