11. marsOverskudd på DKK 1.108 Grubert Holding ApSGrubert Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 5.424 Grubert Holding ApSGrubert Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. august 2021 til 31. desember 2022. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022AdresseendringGrubert Holding ApSGrubert Holding ApS flytter fra København Ø til Frederiksberg C. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2021Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberGrubert Holding ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2021StiftelseGrubert Holding ApSGrubert Holding ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2001Kim Christian Grubert forlater ledelsenIN-ZANE ApSKim Christian Grubert forlater ledelsen for IN-ZANE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
19. desember 2000StiftelseIN-ZANE ApSIN-ZANE ApS stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Kim Christian Grubert er medlem af ledelsen.Se mere