3. januar 2020Kim Corfixen slutter som adm. direktørCorfixen Invest Holding IVSKim Corfixen slutter som adm. direktør i Corfixen Invest Holding IVS.Se mere
3. januar 2020Endring i eierkretsenCorfixen Invest Holding IVSKim Corfixen er ikke lenger registrert som reell eier av Corfixen Invest Holding IVS.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 0 Corfixen Invest Holding IVSCorfixen Invest Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Corfixen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. februar 2018Overskudd på DKK 0 Corfixen Invest Holding IVSCorfixen Invest Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2017 til 31. desember 2017. Kim Corfixen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. april 2017StiftelseCorfixen Invest Holding IVSCorfixen Invest Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kim Corfixen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2017Kim Corfixen forlater ledelsenAlfaCare Danmark ApSKim Corfixen forlater ledelsen for AlfaCare Danmark ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. mars 2016Overskudd på DKK 45.608 Physical Health Media ApSPhysical Health Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 31. desember 2015. Kim Corfixen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2015AdresseendringPhysical Health Media ApSPhysical Health Media ApS flytter fra Valby til Karlslunde. Kim Corfixen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2015StiftelsePhysical Health Media ApSPhysical Health Media ApS stiftes i bransjen anden undervisning i.a.n. Kim Corfixen er medlem af ledelsen.Se mere