12. juniUnderskudd på DKK 89.237 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 65.029 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 57.768 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 8.573 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 89.893 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2019Overskudd på DKK 47.639 Trigger Growth ApSTrigger Growth ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2019AdresseendringTrigger Growth ApSTrigger Growth ApS flytter til ny adresse i København S. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2019Ny selskapsform AnpartsselskabTrigger Growth ApSDIGIVI IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Trigger Growth ApS. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2019AdresseendringDIGIVI IVSDIGIVI IVS flytter fra Herning til København S. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2018Overskudd på DKK 13.013 DIGIVI IVSDIGIVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017Underskudd på DKK 20.374 DIGIVI IVSDIGIVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2016Kim Døfler Sand Laursen forlater styretARTBOOST ApSKim Døfler Sand Laursen forlater styret for ARTBOOST ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 28.923 DIGIVI IVSDIGIVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2016Underskudd på DKK 18.539 ARTBOOST ApSARTBOOST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kim Døfler Sand Laursen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2016Mikkel Steen blir med i ledelsenARTBOOST ApSMikkel Steen erstatter Kim Døfler Sand Laursen i ledelsen for ARTBOOST ApS etter en periode på 1 år.Se mere
19. januar 2016AdresseendringARTBOOST ApSARTBOOST ApS flytter fra Herning til København S. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2015Overskudd på DKK 13.850 DIGIVI IVSDIGIVI IVS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2014 til 31. desember 2014. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2015Underskudd på DKK 73.760 ARTBOOST ApSARTBOOST ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2013 til 31. desember 2014. Kim Døfler Sand Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2015Kim Døfler Sand Laursen blir med i styretARTBOOST ApSKim Døfler Sand Laursen blir med i styret for ARTBOOST ApS.Se mere
29. mai 2015Kim Døfler Sand Laursen blir med i ledelsenARTBOOST ApSKim Døfler Sand Laursen blir med i ledelsen for ARTBOOST ApS.Se mere