7. augustAdresseendringHouse of Hair Brands ApSHouse of Hair Brands ApS flytter fra Silkeborg til Them. Kim Egholm eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenHouse of Hair Brands ApSKim Egholm registrert som reell eier av House of Hair Brands ApS.Se mere
27. maiStiftelseRASK EGHOLM HOLDING ApSRASK EGHOLM HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kim Egholm er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2001Kim Egholm forlater ledelsenDERES FRISØR I RANDERS ApSKim Egholm forlater ledelsen for DERES FRISØR I RANDERS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortDERES FRISØR I RANDERS ApSDERES FRISØR I RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kim Egholm er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortDERES FRISØR I RANDERS ApSDERES FRISØR I RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kim Egholm er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortDERES FRISØR I RANDERS ApSDERES FRISØR I RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kim Egholm er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortDERES FRISØR I RANDERS ApSDERES FRISØR I RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kim Egholm er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 1996Kim Egholm blir med i ledelsenDERES FRISØR I RANDERS ApSKim Egholm blir med i ledelsen for DERES FRISØR I RANDERS ApS.Se mere