23. augustKim Fersling forlater ledelsenKim Fersling Holding ApSKim Fersling forlater ledelsen for Kim Fersling Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGKim Fersling Holding ApSTidligere status: Normal. Kim Fersling eier 100% av virksomheten.Se mere
14. november 2022StiftelseKim Fersling Holding ApSKim Fersling Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2020Endring i eierkretsenK. FERS HOLDING IVSKim Fersling er ikke lenger registrert som reell eier av K. FERS HOLDING IVS.Se mere
18. juni 2020Ny status UNDER KONKURSK. FERS HOLDING IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kim Fersling eier 100% av virksomheten.Se mere
21. april 2020Kim Fersling forlater ledelsenK. FERS HOLDING IVSKim Fersling forlater ledelsen for K. FERS HOLDING IVS etter en periode på 5 år.Se mere
21. april 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGK. FERS HOLDING IVSTidligere status: Normal. Kim Fersling eier 100% av virksomheten.Se mere
31. august 2019Kim Fersling forlater styretTHE GENTLEMEN BRONCOS ApSKim Fersling forlater styret for THE GENTLEMEN BRONCOS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. august 2019Kim Fersling forlater ledelsenTHE GENTLEMEN BRONCOS ApSKim Fersling forlater ledelsen for THE GENTLEMEN BRONCOS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. august 2019Endring i eierkretsenTHE GENTLEMEN BRONCOS ApSKim Fersling er ikke lenger registrert som reell eier av THE GENTLEMEN BRONCOS ApS.Se mere
18. mars 2019Underskudd på DKK 762.741 K. FERS HOLDING IVSK. FERS HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Underskudd på DKK 3,0 mio.THE GENTLEMEN BRONCOS ApSTHE GENTLEMEN BRONCOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 15.372 K. FERS HOLDING IVSK. FERS HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 67.353 THE GENTLEMEN BRONCOS ApSTHE GENTLEMEN BRONCOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2017Overskudd på DKK 65.995 K. FERS HOLDING IVSK. FERS HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2016Overskudd på DKK 263.979 THE GENTLEMEN BRONCOS ApSTHE GENTLEMEN BRONCOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2016Kim Fersling blir med i ledelsenTHE GENTLEMEN BRONCOS ApSKim Fersling blir med i ledelsen for THE GENTLEMEN BRONCOS ApS.Se mere
17. oktober 2016Alexander Schepelern blir adm. direktørTHE GENTLEMEN BRONCOS ApSAlexander Schepelern blir adm. direktør i THE GENTLEMEN BRONCOS ApS. Kim Fersling er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 37.063 K. FERS HOLDING IVSK. FERS HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. februar 2015 til 30. september 2015. Kim Fersling er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2015Underskudd på DKK 111.553 THE GENTLEMEN BRONCOS ApSTHE GENTLEMEN BRONCOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. februar til 30. september. Kim Fersling eier 25% av virksomheten.Se mere