5. juliUnderskudd på DKK 174.267 UP HOLDING 2007 ApSUP HOLDING 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Gunnar Bisgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 92.299 BISGAARD+ ApSBISGAARD+ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Gunnar Bisgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 4.340 KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Gunnar Bisgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar · vafo.dkLokalarkiv får tilbud om at kunne flytte ind i tidligere møbelbutikBo Lynggaard har oprettet selskabet Ørnevej 1 ApS sammen med kollegaen Kim Bisgaard, og det er som nævnt dette selskab, der står som ejer af Ørnevej 1. Les artikkel
24. januarThomas Wøhlk slutter som adm. direktørKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSThomas Wøhlk slutter som adm. direktør i KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS. Kim Gunnar Bisgaard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
24. januarKim Gunnar Bisgaard blir med i styretKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSKim Gunnar Bisgaard blir med i styret for KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS.Se mere
24. januarKim Gunnar Bisgaard blir med i styretK/S ÅRHUS SVKim Gunnar Bisgaard blir med i styret for K/S ÅRHUS SV.Se mere
24. januarKim Gunnar Bisgaard blir med i ledelsenKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSKim Gunnar Bisgaard blir med i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS.Se mere
24. januarKim Gunnar Bisgaard blir med i ledelsenK/S ÅRHUS SVKim Gunnar Bisgaard blir med i ledelsen for K/S ÅRHUS SV.Se mere
24. januarEndring i eierkretsenK/S ÅRHUS SVKim Gunnar Bisgaard registrert som reell eier av K/S ÅRHUS SV.Se mere
24. januarAdresseendringKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS flytter fra Viborg til Hjortshøj. Kim Gunnar Bisgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarStiftelseØrnevej 1 ApSØrnevej 1 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Kim Gunnar Bisgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarAdresseendringJørgen Fibigersgade 16 ApSJørgen Fibigersgade 16 ApS flytter fra Låsby til Ry. Kim Gunnar Bisgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenKOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApSKim Gunnar Bisgaard registrert som reell eier av KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS SV 2004 ApS.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenJørgen Fibigersgade 16 ApSKim Gunnar Bisgaard registrert som reell eier av Jørgen Fibigersgade 16 ApS.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 105.179 BISGAARD+ ApSBISGAARD+ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Gunnar Bisgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 490.586 UP HOLDING 2007 ApSUP HOLDING 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Gunnar Bisgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
6. mars 2023Ny status NORMALUP HOLDING 2007 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kim Gunnar Bisgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
28. februar 2023Kim Gunnar Bisgaard forlater ledelsenUP HOLDING 2007 ApSKim Gunnar Bisgaard forlater ledelsen for UP HOLDING 2007 ApS etter en periode på 16 år.Se mere
28. februar 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGUP HOLDING 2007 ApSTidligere status: Normal. Kim Gunnar Bisgaard eier 100% av virksomheten.Se mere