16. august 2005Kim Kongstad forlater styretFUTURA ENERGI SALG A/SKim Kongstad forlater styret for FUTURA ENERGI SALG A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortFUTURA ENERGI SALG A/SFUTURA ENERGI SALG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere
2. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortFUTURA ENERGI SALG A/SFUTURA ENERGI SALG A/S offentliggjør regnskap for perioden 5. juni 2003 til 31. desember 2003. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere
1. mars 2004Arne Anton Clausen slutter som adm. direktørFUTURA ENERGI SALG A/SArne Anton Clausen slutter som adm. direktør i FUTURA ENERGI SALG A/S. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere
1. mars 2004Conny Stjernholm Jensen blir med i ledelsenFUTURA ENERGI SALG A/SConny Stjernholm Jensen blir med i ledelsen for FUTURA ENERGI SALG A/S. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere
19. desember 2003Nytt navn: FUTURA ENERGI SALG A/SDKB 1078 A/SDKB 1078 A/S skifter navn til FUTURA ENERGI SALG A/S. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere
5. juni 2003StiftelseDKB 1078 A/SDKB 1078 A/S stiftes i bransjen anden kontorservice. Kim Kongstad er medlem av styret.Se mere