8. juliLennart Birger Eriksson blir ny styrelederFREMCO A/SLennart Birger Eriksson erstatter Monika Birgitta Gutén som styreleder hos FREMCO A/S etter en periode på 2 år. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 5,3 mio.Kim Carlsen Holding ApSKim Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 824.526 5X Carlsen Holding ApS5X Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 19 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. februarKristian Ivan Gustaf Nordgren forlater styretFREMCO A/SKristian Ivan Gustaf Nordgren forlater styret for FREMCO A/S etter en periode på 2 år. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 752.367 5X Carlsen Holding ApS5X Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2021 til 31. desember 2022. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 41 mio.Kim Carlsen Holding ApSKim Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 19 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. mars 2023Rebecca Gun Sofia Johansson blir med i styretFREMCO A/SRebecca Gun Sofia Johansson erstatter Kristine Foged Wernerfelt i styret for FREMCO A/S etter en periode på 10 måneder. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. desember 2022Endring i eierkretsenKim Carlsen Holding ApSLene Carlsen registrert som reell eier av Kim Carlsen Holding ApS. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2022Endring i eierkretsen5X Carlsen Holding ApSLene Carlsen registrert som reell eier av 5X Carlsen Holding ApS. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.Kim Carlsen Holding ApSKim Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2022Overskudd på DKK 18 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mai 2022Erstatning i styretFREMCO A/S3 endringer i styret for FREMCO A/S. Kim Lindblad Carlsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. januar 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos HSM Industri, Hans Følsgaard, Broen-Lab..Samtidig er Jan Ebbesen og Kristian Ivan Gustaf Nordgren indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kim Lindblad Carlsen og Morten Tygesen (kilde: Les artikkel
5. januar 2022Kim Lindblad Carlsen forlater styretFREMCO A/SKim Lindblad Carlsen forlater styret for FREMCO A/S etter en periode på 6 år.Se mere
5. januar 2022Endring i eierkretsenFREMCO A/SKim Lindblad Carlsen er ikke lenger registrert som reell eier av FREMCO A/S.Se mere
21. desember 2021Endring i eierkretsen5X Carlsen Holding ApSKim Lindblad Carlsen reduserer sitt reelle eierskap av 5X Carlsen Holding ApS.Se mere
10. desember 2021Stiftelse5X Carlsen Holding ApS5X Carlsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021Overskudd på DKK 2,6 mio.Kim Carlsen Holding ApSKim Carlsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Lindblad Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere