23. juniOverskudd på DKK 530.223 BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniOverskudd på DKK 886.506 BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniOverskudd på DKK 342.023 BLMC Ejendomme ApSBLMC Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 570.929 BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 11.213 BLMC Ejendomme ApSBLMC Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 553.217 BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 7.774 BLMC Ejendomme ApSBLMC Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2021 til 31. desember 2021. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeBLMC Ejendomme ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021StiftelseBLMC Ejendomme ApSBLMC Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 604.149 BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 603.287 BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2019Overskudd på DKK 470.676 BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2019Overskudd på DKK 468.416 BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2018AdresseendringBLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS flytter fra Odense C til Odense SV. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2018Overskudd på DKK 525.405 BRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApSBRUUN-LARSEN MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2018Overskudd på DKK 506.119 BLMC HOLDING ApSBLMC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kim Mikkelmann Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere