11. oktober 2003Martin Mikael Larsen blir med i styretJACK DESIGN A/SMartin Mikael Larsen erstatter Kim Palle Andersen i styret for JACK DESIGN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
11. oktober 2003Kim Palle Andersen forlater styretJACK HOLDING ApSKim Palle Andersen forlater styret for JACK HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
16. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
16. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1999Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberJACK HOLDING ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. juni 1997 til 31. desember 1997. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1997StiftelseJACK HOLDING ApSJACK HOLDING ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1996StiftelseJACK DESIGN A/SJACK DESIGN A/S stiftes i bransjen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Kim Palle Andersen er medlem av styret.Se mere