27. desember 2022Alex Ringgaard Christiansen blir med i ledelsenStalex ApSAlex Ringgaard Christiansen erstatter Kim Skovgaard Poulsen i ledelsen for Stalex ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. desember 2022Endring i eierkretsenStalex ApSKim Skovgaard Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av Stalex ApS.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 13.811 KSP Consulting ApSKSP Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedKSP Consulting ApSTidligere bransje: Bogføring og revision: skatterådgivning. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Underskudd på DKK 13.516 KSP Consulting ApSKSP Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 236.666 KSP Consulting ApSKSP Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 30. juni. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2019StiftelseKSP Consulting ApSKSP Consulting ApS stiftes i bransjen bogføring og revision: skatterådgivning. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2001Kim Skovgaard Poulsen forlater ledelsenREVISION 1-2-3 ApSKim Skovgaard Poulsen forlater ledelsen for REVISION 1-2-3 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortREVISION 1-2-3 ApSREVISION 1-2-3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortREVISION 1-2-3 ApSREVISION 1-2-3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortREVISION 1-2-3 ApSREVISION 1-2-3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 1998Kim Skovgaard Poulsen forlater styretTHE TUBE ApSKim Skovgaard Poulsen forlater styret for THE TUBE ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
3. desember 1997Nytt navn: THE TUBE ApSDANSK KINO SELSKAB ApSDANSK KINO SELSKAB ApS skifter navn til THE TUBE ApS. Kim Skovgaard Poulsen er medlem av styret.Se mere
14. november 1997Regnskap for 1996 offentligjortDANSK KINO SELSKAB ApSDANSK KINO SELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kim Skovgaard Poulsen er medlem av styret.Se mere
20. august 1997Kim Skovgaard Poulsen blir med i styretDANSK KINO SELSKAB ApSKim Skovgaard Poulsen blir med i styret for DANSK KINO SELSKAB ApS.Se mere
20. august 1997Kim Skovgaard Poulsen forlater ledelsenDANSK KINO SELSKAB ApSKim Skovgaard Poulsen forlater ledelsen for DANSK KINO SELSKAB ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortREVISION 1-2-3 ApSREVISION 1-2-3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 1997Kim Skovgaard Poulsen blir med i ledelsenDANSK KINO SELSKAB ApSKim Skovgaard Poulsen blir med i ledelsen for DANSK KINO SELSKAB ApS.Se mere
29. desember 1996Nytt navn: REVISION 1-2-3 ApSTAMS CONSULT ApSTAMS CONSULT ApS skifter navn til REVISION 1-2-3 ApS. Kim Skovgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1996Kim Skovgaard Poulsen blir med i ledelsenTAMS CONSULT ApSKim Skovgaard Poulsen erstatter Theo Wegener Tams i ledelsen for TAMS CONSULT ApS etter en periode på 10 år.Se mere