4. juliUnderskudd på DKK 19 mio.FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Thomsen er medlem av styret.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 38 mio.AMVEST ApSAMVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Thomsen er medlem av styret.Se mere
3. juliPeer Arvid Jensen blir med i styretFAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975Peer Arvid Jensen erstatter Hanne Margrethe Jespersen-Skree i styret for FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 etter en periode på 10 år. Kim Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juliNicolai Hartmann blir med i ledelsenFAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975Nicolai Hartmann erstatter Søren Hartmann i ledelsen for FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 etter en periode på 38 år. Kim Thomsen er medlem av styret.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 5,9 mio.ESBJERG STORCENTER A/SESBJERG STORCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniAdresseendringESBJERG STORCENTER A/SESBJERG STORCENTER A/S flytter fra København K til Kongens Lyngby. Kim Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerKim Thomsen er indtrådt i direktionen hos Esbjerg Storcenter A/S. Les artikkel
11. juniCarsten Viggo Bæk slutter som adm. direktørESBJERG STORCENTER A/SCarsten Viggo Bæk slutter som adm. direktør i ESBJERG STORCENTER A/S. Kim Thomsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
11. juniErstatning i styretESBJERG STORCENTER A/S6 endringer i styret for ESBJERG STORCENTER A/S. Kim Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniKim Thomsen blir med i ledelsenESBJERG STORCENTER A/SKim Thomsen blir med i ledelsen for ESBJERG STORCENTER A/S.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 2,5 mio.LINTRUP & NORGART A/SLINTRUP & NORGART A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kim Thomsen er styreleder.Se mere
18. januarNye navn i styretLINTRUP & NORGART A/S2 nye medlemmer blir med i styret for LINTRUP & NORGART A/S. Kim Thomsen er fortsatt styreleder.Se mere
16. januarStig Lintrup blir med i styretLINTRUP & NORGART A/SStig Lintrup erstatter Jesper Rune Norgart i styret for LINTRUP & NORGART A/S etter en periode på 2 år. Kim Thomsen er fortsatt styreleder.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenLINTRUP & NORGART A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LINTRUP & NORGART A/S. Kim Thomsen er styreleder.Se mere
29. desember 2023Endring i eierkretsenLINTRUP & NORGART A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LINTRUP & NORGART A/S. Kim Thomsen er styreleder.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.AMVEST ApSAMVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Thomsen er medlem av styret.Se mere
31. august 2023Kim Thomsen blir med i styretAMVEST ApSKim Thomsen erstatter Poul Nielsen i styret for AMVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 86 mio.FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Thomsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 504.412 LINTRUP & NORGART A/SLINTRUP & NORGART A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kim Thomsen er styreleder.Se mere
16. mai 2023Endring i eierkretsenLINTRUP & NORGART A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LINTRUP & NORGART A/S. Kim Thomsen er styreleder.Se mere