30. mai 2001Kim Vestergaard forlater styretEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SKim Vestergaard forlater styret for EDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kim Vestergaard er medlem av styret.Se mere
25. juli 1999Lars Wulff forlater styretEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SLars Wulff forlater styret for EDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S etter en periode på 7 måneder. Kim Vestergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kim Vestergaard er medlem av styret.Se mere
16. desember 1998Lars Wulff blir med i styretEDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SLars Wulff blir med i styret for EDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S. Kim Vestergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
26. november 1998Nytt navn: EDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/SEDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/SEDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/S skifter navn til EDC MÆGLERNE JAN LARSEN A/S. Kim Vestergaard er medlem av styret.Se mere
25. november 1998Bent Vilhelm Larsen blir med i styretEDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/SBent Vilhelm Larsen blir med i styret for EDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/S. Kim Vestergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
25. juni 1998StiftelseEDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/SEDC MÆGLERNE BOLIGSYD A/S stiftes i bransjen ejendomsmæglere. Kim Vestergaard er medlem av styret.Se mere