31. desember 2023Underskudd på DKK 126.146 FVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApSFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. januar 2022 til 30. juni. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
17. november 2023Endring i eierkretsenFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApSNiels Kahl Andersen reduserer sitt reelle eierskap av FVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApS. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
12. desember 2022Thomas Mitchell blir med i ledelsenFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApSThomas Mitchell blir med i ledelsen for FVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApS. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
12. desember 2022Endring i eierkretsenFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApSNiels Kahl Andersen reduserer sitt reelle eierskap av FVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApS. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
23. juli 2022 · VORES Helsingør Nye virksomheder i Helsingør i sidste månedVirksomheden ledes af Kim Winther. kk-byg , Sundtoldvej 5, 3. tv, 3000 Helsingør kk-byg tilhører branchen Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed . Les artikkel
20. januar 2022StiftelseFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApSFVP EJENDOMSKREDITSELSKAB ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
29. februar 2016Kim Winther forlater styretE-NETTET A/SKim Winther forlater styret for E-NETTET A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 2015Overskudd på DKK 4,0 mio.E-NETTET A/SE-NETTET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
27. mai 2015Jens Kristian Anders Møller blir med i styretE-NETTET A/SJens Kristian Anders Møller erstatter Bent Andersen i styret for E-NETTET A/S etter en periode på 13 år. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
6. februar 2015Carsten Smith blir med i styretE-NETTET A/SCarsten Smith blir med i styret for E-NETTET A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2014Charlotte Gullak Christensen blir med i styretE-NETTET A/SCharlotte Gullak Christensen blir med i styret for E-NETTET A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2014Kim Winther forlater styretE-NETTET HOLDING A/SKim Winther forlater styret for E-NETTET HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2014Overskudd på DKK 13 mio.E-NETTET A/SE-NETTET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
7. juni 2014Overskudd på DKK 5,7 mio.E-NETTET HOLDING A/SE-NETTET HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
27. mai 2014Erstatning i styretE-NETTET A/S6 endringer i styret for E-NETTET A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 2014Erstatning i styretE-NETTET HOLDING A/S9 endringer i styret for E-NETTET HOLDING A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
11. desember 2013Nye navn i styretE-NETTET HOLDING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for E-NETTET HOLDING A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
11. desember 2013Lars Frank Jensen blir med i styretE-NETTET A/SLars Frank Jensen blir med i styret for E-NETTET A/S. Kim Winther er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortE-NETTET HOLDING A/SE-NETTET HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kim Winther er medlem av styret.Se mere
28. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortE-NETTET A/SE-NETTET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kim Winther er medlem av styret.Se mere