5. juli 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerHolte Vinlager Aalborg ApS Gert Kristensen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Holte Vinlager Aalborg ApS i stedet for Kirsten Arden Pedersen. Les artikkel
26. juni 2023Kirsten Arden Pedersen forlater styretHOLTE VINLAGER AALBORG ApSKirsten Arden Pedersen forlater styret for HOLTE VINLAGER AALBORG ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenHOLTE VINLAGER AALBORG ApSGert Kristensen registrert som reell eier av HOLTE VINLAGER AALBORG ApS. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 26.636 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 8.189 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
4. juni 2020Underskudd på DKK 220.638 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
9. mai 2019Underskudd på DKK 86.394 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
14. mars 2018Underskudd på DKK 2.197 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
10. november 2017 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeHolte Vinlager Aalborg ApS Kirsten Arden Pedersen er ny bestyrelsesformand for Holte Vinlager Aalborg ApS, hvor også Jens Kristian Rimmen Madsen er indtrådt. Les artikkel
23. mai 2017Underskudd på DKK 5.024 HOLTE VINLAGER AALBORG ApSHOLTE VINLAGER AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kirsten Arden Pedersen er styreleder.Se mere
22. mai 2017Kirsten Arden Pedersen blir med i styretHOLTE VINLAGER AALBORG ApSKirsten Arden Pedersen blir med i styret for HOLTE VINLAGER AALBORG ApS.Se mere