15. desember 2005Kirsten Birgit Thyregod forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEKirsten Birgit Thyregod forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 17 år.Se mere
15. juni 2005Gitte Hornbeck forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEGitte Hornbeck forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 16 år. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
21. april 2005Nye navn i styretFONDEN MARIEHJEMMENE2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
7. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
31. mars 2005Flere forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENE3 medlemmer forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
13. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Legater og fonde med velgørende formålFONDEN MARIEHJEMMENETidligere bransje: Plejehjem og beskyttede boliger. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
9. desember 2002Jørgen Brandt Schmidt blir med i styretFONDEN MARIEHJEMMENEJørgen Brandt Schmidt blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2002Jørgen Christen Nielsen forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEJørgen Christen Nielsen forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 13 år. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
11. mars 2002Nye navn i styretFONDEN MARIEHJEMMENE2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
27. mars 2001Inge Ketty Olsen forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEInge Ketty Olsen forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 2 år. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
6. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
21. februar 2000Nytt navn: FONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION MARIEHJEMMENEFONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION MARIEHJEMMENE skifter navn til FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseFONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION MARIEHJEMMENEFONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION MARIEHJEMMENE stiftes i bransjen plejehjem og beskyttede boliger. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Inge Ketty Olsen blir med i styretFONDEN MARIEHJEMMENEInge Ketty Olsen blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 1999Aase Schelbeck forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEAase Schelbeck forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 10 år. Kirsten Birgit Thyregod er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kirsten Birgit Thyregod er medlem av styret.Se mere