23. mai 2003Kirsten Birthe Lange forlater ledelsenGL EDB CONSULTING ApSKirsten Birthe Lange forlater ledelsen for GL EDB CONSULTING ApS etter en periode på 17 år.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareGL EDB CONSULTING ApSTidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2002AdresseendringGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS flytter fra København V til København K. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2001AdresseendringGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS flytter fra Frederiksberg C til København V. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 1996Inger Margrethe Spaulding forlater ledelsenGL EDB CONSULTING ApSInger Margrethe Spaulding forlater ledelsen for GL EDB CONSULTING ApS etter en periode på 10 år. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortGL EDB CONSULTING ApSGL EDB CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1988Flere forlater ledelsenGL EDB CONSULTING ApS2 personer forlater ledelsen for GL EDB CONSULTING ApS. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 1987Nytt navn: GL EDB CONSULTING ApSApS KBIL 9 NR.1061ApS KBIL 9 NR.1061 skifter navn til GL EDB CONSULTING ApS. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1986StiftelseApS KBIL 9 NR.1061ApS KBIL 9 NR.1061 stiftes i bransjen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Kirsten Birthe Lange er medlem af ledelsen.Se mere