28. november 2014Kirsten Hauge Kjærgaard forlater styretDRC INDKØB ApSKirsten Hauge Kjærgaard forlater styret for DRC INDKØB ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. november 2014Kirsten Hauge Kjærgaard forlater ledelsenDRC INDKØB ApSKirsten Hauge Kjærgaard forlater ledelsen for DRC INDKØB ApS etter en periode på 4 år.Se mere
15. mai 2014Overskudd på DKK 222.722 DRC INDKØB ApSDRC INDKØB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortDRC INDKØB ApSDRC INDKØB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2012Flemming Andreasen forlater styretDRC INDKØB ApSFlemming Andreasen forlater styret for DRC INDKØB ApS etter en periode på 2 år. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2012Kurt Asbjørn Johannesen forlater ledelsenDRC INDKØB ApSKurt Asbjørn Johannesen forlater ledelsen for DRC INDKØB ApS etter en periode på 2 år. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDRC INDKØB ApSDRC INDKØB ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2011 til 31. desember 2011. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2011StiftelseDRC INDKØB ApSDRC INDKØB ApS stiftes i bransjen andre organisationer og foreninger i.a.n. Kirsten Hauge Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere