KL EJENDOMS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
KL EJENDOMS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Kirsten Inger Marie Rønne er medlem av styret.
LTP - LEADERSHIP TRAINING & PSYCHOLOGY A/S skifter navn til INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Kirsten Inger Marie Rønne er medlem af ledelsen.
KL EJENDOMS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2010 til 31. desember 2010. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
LTP - LEADERSHIP TRAINING & PSYCHOLOGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
Nytt navn: LTP - LEADERSHIP TRAINING & PSYCHOLOGY A/S
LEDBORG, TOFTHOLM & PARTNERS A/S
LEDBORG, TOFTHOLM & PARTNERS A/S skifter navn til LTP - LEADERSHIP TRAINING & PSYCHOLOGY A/S. Kirsten Inger Marie Rønne er adm. direktør i virksomheten.
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kirsten Inger Marie Rønne er medlem af ledelsen.
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kirsten Inger Marie Rønne er medlem af ledelsen.