NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kirsten Lis Hansen er medlem av styret.
NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kirsten Lis Hansen er medlem av styret.
NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kirsten Lis Hansen er medlem av styret.