24. september 2010Kirsten Olesen forlater styretLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SKirsten Olesen forlater styret for LØGSTØR CARAVAN CENTER A/S etter en periode på 6 år.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
15. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
29. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
1. april 2008Maria Carolina Bueno Olesen blir med i styretLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SMaria Carolina Bueno Olesen erstatter Steen Otto Olesen i styret for LØGSTØR CARAVAN CENTER A/S etter en periode på 4 år. Kirsten Olesen er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.LØGSTØR CARAVAN CENTER A/STidligere bransje: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
8. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
14. mai 2004Ny bransje: Engros- og detailhandel med campingvogne mv.LØGSTØR CARAVAN CENTER A/STidligere bransje: Uoplyst. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere
13. mai 2004StiftelseLØGSTØR CARAVAN CENTER A/SLØGSTØR CARAVAN CENTER A/S stiftes i bransjen uoplyst. Kirsten Olesen er styreleder.Se mere