11. aprilEndring i eierkretsenTsatiris Holding 2 ApSKirsten Strøm Tsatiris er ikke lenger registrert som reell eier av Tsatiris Holding 2 ApS.Se mere
11. aprilEndring i eierkretsenDANSK BOLIGSTÅL A/SKirsten Strøm Tsatiris registrert som reell eier av DANSK BOLIGSTÅL A/S.Se mere
11. aprilStiftelseMichael Tsatiris Holding ApSMichael Tsatiris Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kirsten Strøm Tsatiris eier 49,3% av virksomheten.Se mere
4. aprilStiftelseTsatiris Holding 2 ApSTsatiris Holding 2 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Kirsten Strøm Tsatiris eier 29,6% av virksomheten.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 487.063 TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kirsten Strøm Tsatiris eier 29,6% av virksomheten.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.TSATIRIS HOLDING ApSTSATIRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kirsten Strøm Tsatiris eier 29,6% av virksomheten.Se mere
13. februar 2023Endring i eierkretsenTSATIRIS HOLDING ApSKirsten Strøm Tsatiris registrert som reell eier av TSATIRIS HOLDING ApS.Se mere