20. februar 2006Kirsten Søegaard Weiss forlater styretCHEVAL NOIR ApSKirsten Søegaard Weiss forlater styret for CHEVAL NOIR ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortCHEVAL NOIR ApSCHEVAL NOIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. oktober 2003 til 31. desember 2004. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
1. juli 2004Ny bransje: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbådeCHEVAL NOIR ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
15. januar 2004Annemette Heller slutter som adm. direktørCHEVAL NOIR ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i CHEVAL NOIR ApS. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
15. januar 2004Kirsten Søegaard Weiss blir med i styretCHEVAL NOIR ApSKirsten Søegaard Weiss blir med i styret for CHEVAL NOIR ApS.Se mere
15. januar 2004Søren Beyer Nielsen blir med i ledelsenCHEVAL NOIR ApSSøren Beyer Nielsen blir med i ledelsen for CHEVAL NOIR ApS. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
15. januar 2004AdresseendringCHEVAL NOIR ApSCHEVAL NOIR ApS flytter fra København K til Herlev. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
15. januar 2004Nytt navn: CHEVAL NOIR ApSApS KBIL 17 NR. 1718ApS KBIL 17 NR. 1718 skifter navn til CHEVAL NOIR ApS. Kirsten Søegaard Weiss er medlem av styret.Se mere
16. november 1992Kirsten Søegaard Weiss forlater ledelsenLK INVEST ApSKirsten Søegaard Weiss forlater ledelsen for LK INVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
10. september 1991Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLK INVEST ApSTidligere status: Normal. Kirsten Søegaard Weiss er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1989Nytt navn: LK INVEST ApSApS SPKR NR. 2403ApS SPKR NR. 2403 skifter navn til LK INVEST ApS. Kirsten Søegaard Weiss er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR NR. 2403Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR NR. 2403 etter en periode på 5 måneder. Kirsten Søegaard Weiss er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 1989StiftelseApS SPKR NR. 2403ApS SPKR NR. 2403 stiftes i 1989. Kirsten Søegaard Weiss er medlem af ledelsen.Se mere