KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kirsti Selch Findal Jensen er medlem av styret.
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kirsti Selch Findal Jensen er medlem av styret.
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kirsti Selch Findal Jensen er medlem av styret.
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kirsti Selch Findal Jensen er medlem av styret.