23. desember 2016 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeTransportlink.dk A/S Kitt Nilsson er udtrådt af bestyrelsen hos Transportlink.dk A/S (kilde: Les artikkel
23. desember 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 51Transportlink.dk A/S Kitt Nilsson er udtrådt af bestyrelsen hos Transportlink.dk A/S (kilde: Les artikkel
1. desember 2014Kitt Nilsson forlater styretTRANSPORTLINK.DK A/SKitt Nilsson forlater styret for TRANSPORTLINK.DK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. november 2013Overskudd på DKK 20.519 TRANSPORTLINK.DK A/STRANSPORTLINK.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
6. desember 2012Overskudd på DKK 538.382 TRANSPORTLINK.DK A/STRANSPORTLINK.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
1. desember 2012Dragana Nilsson forlater styretTRANSPORTLINK.DK A/SDragana Nilsson forlater styret for TRANSPORTLINK.DK A/S etter en periode på 2 år. Kitt Nilsson er fortsatt styremedlem.Se mere
21. februar 2012Ny selskapsform AktieselskabTRANSPORTLINK.DK A/STRANSPORTLINK.DK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til TRANSPORTLINK.DK A/S. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortTRANSPORTLINK.DK ApSTRANSPORTLINK.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortTRANSPORTLINK.DK ApSTRANSPORTLINK.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 30. juni. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2010Dragana Nilsson blir med i styretTRANSPORTLINK.DK ApSDragana Nilsson blir med i styret for TRANSPORTLINK.DK ApS. Kitt Nilsson er fortsatt styremedlem.Se mere
9. november 2009Ny bransje: VejgodstransportTRANSPORTLINK.DK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere
1. juni 2009StiftelseTRANSPORTLINK.DK ApSTRANSPORTLINK.DK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kitt Nilsson er medlem av styret.Se mere