11. januar 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 1 - del 1Samtidig er Hanne Marie Nordtorp og Poul Nordtorp indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kitte Johansen og Susanne Tarp (kilde: Les artikkel
8. januar 2016 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeSamtidig er Hanne Marie Nordtorp og Poul Nordtorp indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kitte Johansen og Susanne Tarp (kilde: Les artikkel
7. januar 2016 · Transport TidendeSelskabsnyt - 7. januarKitte Johansen og Susanne Tarp fratræder bestyrelsen. Les artikkel
1. januar 2016Kitte Johansen forlater styretHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SKitte Johansen forlater styret for HANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S etter en periode på 32 år.Se mere
24. januar 2015Overskudd på DKK 2,3 mio.HANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2014Overskudd på DKK 0 HANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
23. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.HANSTHOLM BUGSERSERVICE A/STidligere bransje: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
23. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
28. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
16. januar 2004Regnskap for 2003 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/SHANSTHOLM BUGSERSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Kitte Johansen er medlem av styret.Se mere