Kjel Bording Johansen har været i direktionen for KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON siden 2008 og er desuden direktør i K/S VILLA LAVANDE - BARGEMON.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
Jacob Stenmann Valsborg erstatter Søren Høgsted Hansson i styret for KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON etter en periode på 15 år. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
Allan Hansen erstatter Peter Gjerndrup i styret for K/S VILLA LAVANDE - BARGEMON etter en periode på 10 år. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
Allan Hansen erstatter Peter Gjerndrup i styret for KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON etter en periode på 10 år. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET VILLA LAVANDE-BARGEMON offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kjel Bording Johansen er medlem af ledelsen.