6. juni 2013Kjeld Eidnes Nielsen forlater styretD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SKjeld Eidnes Nielsen forlater styret for D.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
23. mars 2013Overskudd på DKK 477.936 D.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kjeld Eidnes Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kjeld Eidnes Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2011Flere forlater styretD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S2 medlemmer forlater styret for D.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S. Kjeld Eidnes Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Kjeld Eidnes Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kjeld Eidnes Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2009Kjeld Eidnes Nielsen blir med i styretD.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/SKjeld Eidnes Nielsen blir med i styret for D.A.I. ARKITEKTER INGENIØRER A/S.Se mere