16. desember 2019Kjeld Hermansen slutter som adm. direktørKH 2011 HOLDING ApSKjeld Hermansen slutter som adm. direktør i KH 2011 HOLDING ApS.Se mere
16. desember 2019Endring i eierkretsenKH 2011 HOLDING ApSKjeld Hermansen er ikke lenger registrert som reell eier av KH 2011 HOLDING ApS.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 493 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 9.380 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. april 2017Underskudd på DKK 28.038 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2017Kjeld Hermansen forlater styretCibus Sanus IVSKjeld Hermansen forlater styret for Cibus Sanus IVS etter en periode på 7 måneder.Se mere
15. juni 2016Endring i eierkretsenCibus Sanus IVSPer Bendix Jeppesen registrert som reell eier av Cibus Sanus IVS. Kjeld Hermansen er styreleder.Se mere
23. mai 2016StiftelseCibus Sanus IVSCibus Sanus IVS stiftes i bransjen fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. Kjeld Hermansen er styreleder.Se mere
19. april 2016Overskudd på DKK 93.176 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 52.010 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2014Overskudd på DKK 25.219 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2013Overskudd på DKK 106.396 KH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2011 til 31. desember 2012. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mars 2013Kjeld Hermansen forlater styretSTEVIA ApSKjeld Hermansen forlater styret for STEVIA ApS etter en periode på 12 år.Se mere
21. januar 2013AdresseendringSTEVIA ApSSTEVIA ApS flytter fra København K til Gentofte. Kjeld Hermansen er medlem av styret.Se mere
21. desember 2012Niels Vesth slutter som adm. direktørSTEVIA ApSNiels Vesth slutter som adm. direktør i STEVIA ApS. Kjeld Hermansen er medlem av styret.Se mere
21. desember 2012Nye navn i styretSTEVIA ApS2 nye medlemmer blir med i styret for STEVIA ApS. Kjeld Hermansen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. desember 2012Per Bendix Jeppesen blir med i ledelsenSTEVIA ApSPer Bendix Jeppesen blir med i ledelsen for STEVIA ApS. Kjeld Hermansen er medlem av styret.Se mere
21. november 2012Ole Bitsch-Jensen forlater styretSTEVIA ApSOle Bitsch-Jensen forlater styret for STEVIA ApS etter en periode på 4 år. Kjeld Hermansen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSTEVIA ApSSTEVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kjeld Hermansen er medlem av styret.Se mere
1. september 2011StiftelseKH 2011 HOLDING ApSKH 2011 HOLDING ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Kjeld Hermansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere