18. oktober 2004Kjeld Sejten Ankersen forlater styretLUNAPRINT AF 1997 A/SKjeld Sejten Ankersen forlater styret for LUNAPRINT AF 1997 A/S etter en periode på 7 år.Se mere
26. mars 2001Ny bransje: UoplystLUNAPRINT AF 1997 A/STidligere bransje: Vævning af tekstiler. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2001Ny status UNDER KONKURSLUNAPRINT AF 1997 A/STidligere status: Normal. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortLUNAPRINT AF 1997 A/SLUNAPRINT AF 1997 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortLUNAPRINT AF 1997 A/SLUNAPRINT AF 1997 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2000Ny bransje: Vævning af tekstilerLUNAPRINT AF 1997 A/STidligere bransje: Færdigbehandling af tekstiler. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortLUNAPRINT AF 1997 A/SLUNAPRINT AF 1997 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 1997 til 30. juni 1998. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
23. september 1998Ernst Guldborg forlater styretLUNAPRINT AF 1997 A/SErnst Guldborg forlater styret for LUNAPRINT AF 1997 A/S etter en periode på 1 år. Kjeld Sejten Ankersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. september 1997Flere forlater styretLUNAPRINT AF 1997 A/S2 medlemmer forlater styret for LUNAPRINT AF 1997 A/S. Kjeld Sejten Ankersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. september 1997Karsten Hartvig Mortensen forlater ledelsenLUNAPRINT AF 1997 A/SKarsten Hartvig Mortensen forlater ledelsen for LUNAPRINT AF 1997 A/S etter en periode på 2 måneder. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
12. august 1997Nytt navn: LUNAPRINT AF 1997 A/SVICH 4969 A/SVICH 4969 A/S skifter navn til LUNAPRINT AF 1997 A/S. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere
11. august 1997Kjeld Sejten Ankersen blir med i styretVICH 4969 A/SKjeld Sejten Ankersen blir med i styret for VICH 4969 A/S.Se mere
11. august 1997Erstatning i ledelsenVICH 4969 A/S3 endringer i ledelsen for VICH 4969 A/S. Kjeld Sejten Ankersen er medlem av styret.Se mere