1. marsUnderskudd på DKK 262.131 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseKeld Stjernholm Invest ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2023AdresseendringVk Ejendomme Invest ApSVk Ejendomme Invest ApS flytter fra Aarhus N til Vejle. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023StiftelseVk Ejendomme Invest ApSVk Ejendomme Invest ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Underskudd på DKK 906.661 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2022Overskudd på DKK 296.943 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Keld Stjernholm Invest ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2021AdresseendringKeld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS flytter til ny adresse i Vejle. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2021Overskudd på DKK 0 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020Underskudd på DKK 20.524 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2019Underskudd på DKK 18.745 Keld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 31. desember 2018. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Plagborg A/S Peter Højgaard Hansen er indtrådt i direktionen og i bestyrelsen, mens Carsten Plagborg er udtrådt af direktionen og Kjeld Stjernholm Sørensen er udtrådt af bestyrelsen hos Brdr. Les artikkel
15. februar 2019 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangePlagborg A/S Peter Højgaard Hansen er indtrådt i direktionen og i bestyrelsen, mens Carsten Plagborg er udtrådt af direktionen og Kjeld Stjernholm Sørensen er udtrådt af bestyrelsen hos Brdr. Les artikkel
5. februar 2019Peter Gaardbo Hansen blir med i styretBRDR. PLAGBORG A/SPeter Gaardbo Hansen erstatter Kjeld Stjernholm Sørensen i styret for BRDR. PLAGBORG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
3. desember 2018Overskudd på DKK 14 mio.BRDR. PLAGBORG A/SBRDR. PLAGBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem av styret.Se mere
27. november 2018Kjeld Stjernholm Sørensen forlater ledelsenKA 2015 Midlertidigt ApSKjeld Stjernholm Sørensen forlater ledelsen for KA 2015 Midlertidigt ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. november 2018Endring i eierkretsenKA 2015 Midlertidigt ApSKjeld Stjernholm Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av KA 2015 Midlertidigt ApS.Se mere
27. november 2018StiftelseKeld Stjernholm Invest ApSKeld Stjernholm Invest ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2018Nytt navn: KA 2015 Midlertidigt ApSKA 2015 ApSKA 2015 ApS skifter navn til KA 2015 Midlertidigt ApS. Kjeld Stjernholm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2018 · TransportmagasinetSe de seneste jobskift i transportbranchenPlagborg A/S, mens Kjeld Stjernholm Sørensen er trådt ud. Les artikkel