30. juni 2009Henrik Rørbæk Lundedal blir med i styretHAMLET MANAGEMENT A/SHenrik Rørbæk Lundedal erstatter Kjell Lindblom i styret for HAMLET MANAGEMENT A/S etter en periode på 3 år.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortHAMLET MANAGEMENT A/SHAMLET MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere
23. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortHAMLET MANAGEMENT A/SHAMLET MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Sø- og kysttransport af passagererHAMLET MANAGEMENT A/STidligere bransje: Rederivirksomhed, færge- og passagerfart. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortHAMLET MANAGEMENT A/SHAMLET MANAGEMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. april 2006 til 31. desember 2006. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere
1. juni 2006Ny bransje: Rederivirksomhed, færge- og passagerfartHAMLET MANAGEMENT A/STidligere bransje: Uoplyst. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere
26. april 2006StiftelseHAMLET MANAGEMENT A/SHAMLET MANAGEMENT A/S stiftes i bransjen uoplyst. Kjell Lindblom er medlem av styret.Se mere